Romet Põhako
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
12.04.2021 - 18.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
15.08.2019 - 04.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 04.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
20.02.2019 - 10.06.2020
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.