Oleh Kurchenko
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
08.09.2021 - 25.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
25.06.2021 - 25.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
24.09.2020 - 18.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
18.09.2020 - 19.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.