Meelis Mõttus
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
30.11.2017 - 04.05.2021
Juhatuse liige
......
Kustutatud 04.05.2021
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
Ühinemine variisikute võrgustikuga HOVERHOVER UÜ (04.05.2021).
07.11.2016 - 26.10.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 20.03.2019
Aruandekohustused täitmata.
Võlgades ettevõtte juhatusse astumine.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.