Ivo Tuiken
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
03.07.2017 - 10.01.2023
Juhatuse liige
......
Kustutatud 10.01.2023
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
12.02.2015 - ...
Juhatuse liige
......
Riskantne
Aruandekohustused täitmata.
Võlgades ettevõtte juhatusse astumine.
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid vähem kui 10.
Krediidiskoor: 0.99
10.02.2014 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
08.03.2011 - 22.06.2011
Juhatuse liige
......
Kustutatud 17.09.2014
Aruandekohustused täitmata.
Maksukogujale tekitati kahju.