Aleksandr Šaidrov
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
20.05.1997 - 25.01.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.01.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.05.1997 - 13.08.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 13.08.2012
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.