Ain Hütsi
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
25.01.2024 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid vähem kui 10.
Krediidiskoor: 0.01
06.04.2020 - 21.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 21.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
10.06.1997 - 03.04.2020
Juhatuse liige
......
Kustutatud 03.04.2020
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.