Ülo Mäeots
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
21.05.2018 - 24.05.2021
Juhatuse liikmest likvideerija
......
Kustutatud 24.05.2021
Kustutatud Äriregistrist.
30.05.2011 - 24.01.2012
Juhatuse liikmest likvideerija
......
Kustutatud 24.01.2012
Kustutatud Äriregistrist.
27.03.2006 - 24.07.2012
Likvideerija
......
Kustutatud 24.07.2012
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.