Robert Sarkisjan
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
26.02.2009 - 29.02.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 29.02.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
15.12.2008 - 02.01.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.01.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
22.09.2008 - 02.01.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.01.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.