Marko Käsper
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
05.02.2019 - 07.02.2019
Esindama volitatud usaldusosanik
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
26.02.2016 - 08.12.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 09.07.2019
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
15.03.2011 - 22.08.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 22.08.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
Maksukogujale tekitati kahju.