Ly Jõras
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
10.12.2013 - 20.04.2018
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
16.12.2004 - 10.04.2012
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 10.04.2012
Kustutatud Äriregistrist.
21.12.2000 - 03.11.2010
Juhatuse liige
......
Kustutatud 03.11.2010
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.