Jaanus Kuklane
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
03.05.2022 - 05.07.2023
Likvideerija
......
Kustutatud 05.07.2023
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
03.05.2022 - 05.07.2023
Likvideerija
......
Kustutatud 05.07.2023
Aruandekohustused täitmata.
Võlgades ettevõtte juhatusse astumine.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
18.09.2014 - 16.10.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 16.10.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
19.06.2013 - 19.11.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 31.07.2017
Aruandekohustused täitmata.
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.