Herkki Haldre
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
28.03.2006 - 30.08.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.08.2012
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.08.2004 - 02.12.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.12.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
Maksukogujale tekitati kahju.