Boris Sorkin
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
28.11.2011 - 02.06.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.06.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
12.07.2004 - 29.07.2005
Likvideerija
......
Kustutatud 29.07.2005
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
09.08.2002 - 19.04.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.04.2013
Aruandekohustused täitmata.
Pankrotistus, olles juhatuses.