Enn Kuus
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
12.05.2017 - 17.08.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.05.2019
Aruandekohustused täitmata.
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.02.2016 - 31.12.2023
Juhatuse liige
......
Kustutatud 31.12.2023
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.