MEELIS TAMMSAAR
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
21.04.2008 - 05.06.2009
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.11.2012
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
23.11.2007 - ...
Likvideerija
......
Riskantne
Aruandekohustused täitmata.
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.99
06.11.2007 - 05.03.2008
Likvideerija
......
Kustutatud 11.03.2008
Aruandekohustused täitmata.
Ettevõte võõrandatud variisikule.