Thomas Lepik
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
28.01.2005 - 30.01.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.01.2012
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
24.04.2000 - 04.01.2005
Juhatuse liige
......
Kustutatud 04.01.2005
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.