Edur Pärna
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
03.04.2009 - 19.07.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.07.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
10.11.2005 - 16.05.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 16.05.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.