Aare Männa
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
04.07.2016 - 27.01.2023
Juhatuse liige
......
Kustutatud 27.01.2023
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
19.07.2012 - 30.11.2023
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.11.2023
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
12.09.2006 - ...
Juhatuse liige
......
Problemaatiline
Aruandekohustused täitmata.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.87