Sergei Krõlov
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
28.05.2014 - 11.07.2014
Juhatuse liige
......
Problemaatiline
Töötajaid vähem kui 10.
Krediidiskoor: 0.70
05.03.2008 - 29.04.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 29.04.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
15.03.2006 - 11.01.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 11.01.2012
Aruandekohustused täitmata.
Võlausaldajatele tekitati kahju.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.