Maris Abel
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
09.07.2009 - 16.03.2021
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
07.06.2006 - 26.07.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 26.07.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.