Aivar Kajakas
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
20.01.2014 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
02.02.2009 - 16.05.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 16.05.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
20.04.1999 - 22.01.2008
Juhatuse liige
......
Kustutatud 22.01.2008
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
26.06.1997 - 06.10.2008
Juhatuse liige
......
Kustutatud 06.10.2008
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.