Tiit Raik
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
11.02.2011 - 29.01.2018
Juhatuse liige
......
Kustutatud 29.01.2018
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
31.10.2007 - 01.05.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 01.05.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.