Peeter Putnik
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
27.01.2021 - 22.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 22.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
01.03.2019 - 27.06.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.12.2019
Aruandekohustused täitmata.
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
Ühinemine ettevõttega LUUNA HALDUSE OÜ (26.06.2019).
20.02.2019 - ...
Esindama volitatud usaldusosanik
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.04
20.02.2019 - 26.06.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 26.06.2019
Kustutatud Äriregistrist.
Ühinemine ettevõttega PENTMARK OÜ (26.06.2019).
Ühinemine ettevõttega LUUNA PAGAR OÜ (17.05.2019).