Tarmo Polukainen
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
02.04.2015 - 07.04.2015
Esindama volitatud usaldusosanik
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
11.01.2008 - 14.08.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 14.08.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
Maksukogujale tekitati kahju.