Priit Korpus
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
17.02.2011 - 09.08.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 09.08.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
25.02.2010 - 19.04.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.04.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
13.10.2009 - 25.09.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.09.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.