Mihhail Bauer
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
26.07.2010 - 27.03.2014
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 27.03.2014
Kustutatud Äriregistrist.
09.03.2010 - 21.05.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 21.05.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
13.09.2005 - 17.07.2009
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 17.07.2009
Kustutatud Äriregistrist.