Eric Leif Vanderer
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
06.02.2017 - 03.11.2020
Juhatuse liige
......
Kustutatud 03.11.2020
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
Maksukogujale tekitati kahju.
17.02.2016 - 11.07.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 11.07.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
13.02.2015 - 29.02.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 29.02.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.