Artur Pavkštelo
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
08.04.2012 - 29.02.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 29.02.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.11.2010 - 31.05.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 31.05.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.