Vilge Männama
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
15.06.2017 - 28.10.2022
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.10.2022
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.08.2014 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Aruandekohustused täitmata.
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid vähem kui 10.
Krediidiskoor: 0.01
20.09.2011 - 18.04.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.10.2022
Sundkustutatud Äriregistri poolt.