Martin Mäestu
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
19.10.2023 - 12.06.2024
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 12.06.2024
Kustutatud Äriregistrist.
28.04.2016 - 05.02.2020
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
05.10.2011 - 14.12.2015
Juhatuse liige
......
Kustutatud 14.12.2015
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.