Õie Laksberg
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
17.10.2011 - 21.01.2016
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
30.08.2004 - 20.01.2016
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 20.01.2016
Kustutatud Äriregistrist.