Oliver Lumiste
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
25.05.2018 - 15.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 15.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
27.10.2011 - 28.10.2015
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.10.2015
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
20.10.2011 - 31.10.2011
Usaldusosanik
......
Kustutatud 28.10.2015
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
20.10.2011 - 31.10.2011
Esindama volitatud usaldusosanik
......
Kustutatud 28.10.2015
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.