Tiia Reinas
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
07.06.2018 - 07.01.2019
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
28.02.2012 - 25.08.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.08.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.