Toomas Tikk
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
09.01.2015 - 19.07.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.07.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
03.11.2014 - 19.07.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.07.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
14.09.2012 - 22.04.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 02.12.2019
Aruandekohustused täitmata.
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
28.12.2009 - ...
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01