Siim Oja
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
07.09.2015 - ...
Juhatuse liige
......
Problemaatiline
Aruandekohustused täitmata.
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.85
11.11.2014 - 27.11.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 27.11.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
10.12.2012 - 09.03.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 09.03.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.