Maris Lallo
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
22.08.2016 - 30.11.2023
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.11.2023
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
28.10.2013 - 03.05.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 03.05.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.