Andrei Peršin
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
20.01.2009 - 28.12.2015
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 28.12.2015
Kustutatud Äriregistrist.
11.04.2001 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
19.05.1999 - 18.09.2013
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.09.2013
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.