Artjom Suprunenko
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
21.04.2016 - 21.11.2016
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 21.11.2016
Võlgades ettevõtte juhatusse astumine.
Kustutatud Äriregistrist.
27.03.2015 - ...
Juhatuse liige
......
Riskantne
Aruandekohustused täitmata.
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid vähem kui 10.
Maksukogujale tekitati kahju.
Krediidiskoor: 0.99
23.04.2013 - 02.07.2014
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 02.07.2014
Kustutatud Äriregistrist.