Maris Erikson
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
27.01.2015 - 25.06.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 25.06.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
03.04.2012 - 28.08.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.08.2017
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.