Tiiu Lõoke
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
08.02.2011 - 12.01.2016
Likvideerija
......
Kustutatud 12.01.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
08.05.2009 - 08.02.2011
Juhatuse liige
......
Kustutatud 12.01.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
04.07.2008 - 10.08.2022
Likvideerija
......
Kustutatud 10.08.2022
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.