Irina Oleinik
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
11.07.2014 - 26.11.2023
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
08.06.2012 - 01.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 01.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.