Helje Tamme
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
18.09.2017 - 04.10.2021
Asutuse esindusõiguslik isik
......
Kustutatud 04.10.2021
Kustutatud Äriregistrist.
19.03.1997 - 19.11.2015
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.11.2015
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.