Ingrid Pärnamäe
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
10.12.2018 - 04.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 04.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
22.08.1997 - 30.08.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 30.08.2012
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.