Sander Vaher
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
01.11.2018 - 28.02.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.02.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
23.04.2015 - 31.01.2017
Juhatuse liige
......
Kustutatud 28.02.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.