Riho Randla
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
12.09.2007 - 04.04.2008
Juhatuse liikmest likvideerija
......
Kustutatud 04.04.2008
Kustutatud Äriregistrist.
14.10.2002 - 19.06.2007
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 19.06.2007
Kustutatud Äriregistrist.