Riina Kuusk
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
11.08.2020 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
23.11.1998 - 06.12.2022
Likvideerija
......
Kustutatud 06.12.2022
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
28.06.1996 - 21.05.2001
Juhatuse liige
......
Kustutatud 06.12.2022
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.