Aleksandr Privalov
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
21.02.2019 - 26.02.2019
Esindama volitatud usaldusosanik
......
Usaldusväärne
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01
09.05.2011 - 21.06.2011
Juhatuse liige
......
Kustutatud 09.12.2015
Ettevõte võõrandatud variisikule.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.