Jüri Aitsen
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
12.10.2020 - 22.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 22.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
19.08.2019 - 19.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 19.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
02.02.2016 - ...
Juhatuse liige
......
Usaldusväärne
Puudub nähtav äritegevus.
Töötajaid ei ole palgatud.
Krediidiskoor: 0.01