Taavi Vanaveski
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
26.06.2018 - 18.03.2024
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.03.2024
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
09.03.2016 - 18.09.2019
Juhatuse liige
......
Kustutatud 18.09.2019
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.