Ülo Põder
Ettevõtete juhtimise ajatelgDropdown
Dropdown
Dropdown
09.02.2009 - 13.01.2016
Juhatuse liige
......
Kustutatud 13.01.2016
Aruandekohustused täitmata.
Sundkustutatud Äriregistri poolt.
05.09.2006 - 06.07.2012
Juhatuse liige
......
Kustutatud 06.07.2012
Aruandekohustused täitmata.
Kustutatud Äriregistrist.
28.05.1998 - 08.02.2022
Füüsilisest isikust ettevõtja
......
Kustutatud 08.02.2022
Kustutatud Äriregistrist.